Renseignements sur Edwin Schirmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edwin Schirmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005459670, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Landi Goldingen Genossenschaft, in Eschenbach (SG), CHE-107.289.204, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietziker, Konrad genannt Koni, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Aldo, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gübeli, Remo, von Eschenbach (SG), in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Maria, von Appenzell, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 7133116, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Landi Goldingen Genossenschaft, in Goldingen, CH-320.5.006.348-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6724728).
Sitz neu:
Eschenbach SG. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Kurt, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Dietziker, Konrad genannt Koni, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Gübeli, Aldo, von Eschenbach SG, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Goldingen];
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Goldingen];
Gübeli-Helbling, Marie-Theres, von Rapperswil-Jona, in Goldingen (Eschenbach SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Goldingen];
Bachmann, Eduard, von Amden, in Goldingen (Eschenbach (SG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldingen].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Goldingen, in Goldingen, Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln usw. Genossenschaft (SHAB Nr.143 vom 26.7.1989 S.3118).
Statutenänderung:
11.4.1994.
Firma neu:
Landi Goldingen.
Zweck neu:
Förderung und Sicherung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, namentlich durch eine preisgünstige, fristgerechte und kontinuierliche Vermittlung eines bedarfsgerechten Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs;
zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
Durchführung der Gemeindejungviehschau, von Kursen und Vorträgen;
Pflege der genossenschaftlichen Zusammenarbeit.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung: Die Mitglieder haften persönlich bis zum Maximalbetrag von Fr.1000 pro Mitglied (bisher: Haftung: Mit persönlicher und solidarischer Haftbarkeit).
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Josef, von Bütschwil, in Goldingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Kurt, von Goldingen, in Goldingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Büsser, Anton, von Amden, in Goldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schirmer, Edwin, von Schänis, in Goldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Eduard, von Amden, in Goldingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Geschäftsführer).