Renseignements sur Marc Schillinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Schillinger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc Schillinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005854496, Registre du commerce Zoug, (170)
eCollect AG, in Baar, CHE-180.481.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seidel, Thimo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barth, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stephan, von Buttisholz, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dermitzian, Panagiotis, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schickel, Roman, von Basel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schillinger, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Harms-Wille, Sèverin, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004892602, Registre du commerce Zoug, (170)
eCollect AG, in Baar, CHE-180.481.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillinger, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Essen (DE)].
Numéro de publication: HR02-1004881179, Registre du commerce Zoug, (170)
eCollect AG, in Baar, CHE-180.481.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187461).
Statutenänderung:
22.04.2020.
Aktien neu:
300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 282'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 18'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Thimo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Barth, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schillinger, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.