Renseignements sur Beat Schild
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Schild
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Schild
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005059350, Registre du commerce Zoug, (170)
Buchführung-sinnvoll-sparen GmbH, in Steinhausen, CHE-107.612.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014545).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 15, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild, Beat, von Brienz BE und Hergiswil NW, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Sven Martin, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1397317, Registre du commerce Zoug, (170)
educara GmbH, bisher in Schöfflisdorf, CHE-107.612.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6980182).
Gründungsstatuten:
26.05.1994.
Statutenänderung:
26.02.2014.
Firma neu:
Buchführung-sinnvoll-sparen GmbH.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 28, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Buchführung und Administration, Beratung, Führung, Reorganisation von Buchhaltungen und Administrationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seregni Ochsenbein, Monika, von Zürich, in Schöfflisdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Beat, von Brienz BE und Hergiswil NW, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4782480, Registre du commerce Zoug, (170)
VL Vertriebslabor GmbH, in Zug, CH-170.4.007.361-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2007, S. 17, Publ. 4166822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild, Beat, von Brienz BE, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erhardt, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
2SW Asset Management AG (CH-170.3.028.900-6), in Zug, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: 2SW Asset Management AG].