Renseignements sur Christian Franz Schiermayer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Franz Schiermayer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005850882, Registre du commerce Zoug, (170)
AKM-Institut "Angewandte Kommunikationsmodelle" - Institut GmbH, in Baar, CHE-411.507.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Tanja, von Safiental, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiermayer, Christian Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Asterax GmbH (CHE-181.946.424), in Baar, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005822840, Registre du commerce Zoug, (170)
AKM-Institut "Angewandte Kommunikationsmodelle" - Institut GmbH, bisher in Uster, CHE-411.507.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740239).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiermayer, Christian Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Tanja, von Safiental, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005740239, Registre du commerce Zurich, (20)
TraumHauser GmbH, in Höri, CHE-411.507.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, S.0, Publ. 2005977).
Statutenänderung:
28.03.2023.
Firma neu:
AKM-Institut "Angewandte Kommunikationsmodelle" - Institut GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o AKUNI GmbH, Zentralstrasse 35, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Institution für Bildung, Begleitung und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Michael, von Höri, in Höri, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hauser, Marianne, von Höri, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiermayer, Christian Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bühler, Tanja, von Safiental, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.