Renseignements sur Rudolf Schibli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Schibli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Schibli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005549691, Registre du commerce Argovie, (400)
schweizermessebau ag, in Muri (AG), CHE-109.871.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005326130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Beat, von Rüti bei Riggisberg, in Hagendorn , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Seedorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huwyler, Josef, von Mühlau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truog, Christian, von Grüsch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walter, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005257642, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 20.07.2021, Meldungs Nr. 1'005'253'381, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'160 vom 15.07.2021 Emano Trading GmbH, in Baar, CHE-201.708.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: HR02-1005253353, Registre du commerce Zoug, (170)
Emano AG, in Baar, CHE-112.145.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.