Renseignements sur Ria Scherz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ria Scherz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4881838, Registre du commerce Zurich, (20)
zenrace GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.032.437-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 25, Publ. 4225014).
Statutenänderung:
21.01.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 218, 8057 Zürich. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherz, Ria, von Bern und Köniz, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Roland, von Bettwil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3205158, Registre du commerce Zurich, (20)
zenrace GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.032.437-6, Immenhauserstrasse 10, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2005, 12.01.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die gewerbsmässige Entwicklungen von Multimedia-Produkten im konzeptionellen, grafisch-visuellen wie akustischen Bereich mit Schwerpunkt Print- und Webdesign. Zu den erweiterten gestalterischen Tätigkeitsbereichen gehören auch der dekorative wie künstlerische Bereich, in dem sich die Gesellschaft bewegen wird. Die Gesellschaft führt zusätzlich Beratungen und Schulungen mittels Kursen und Seminaren auf dem Gebiete ihrer Dienstleistung durch. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt, Partnerschaften mittels Verträgen und Beteiligungen mit allen zweckdienlichen Firmen und Unternehmungen im In- und Ausland einzugehen, beziehungsweise alle Geschäfte zu betreiben, beziehungsweise Dienstleistungen anzubieten oder Lizenzen hierzu zu erwerben oder zu vergeben, die den Zielen der Gesellschaft direkt oder indirekt dienlich sind. Des weiteren ist die Gesellschaft befugt, alle hierzu erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, unter anderem den Erwerb, die An- beziehungsweise Vermietung von Immobilien im In- und Ausland, die Einstellung von Personal, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Eine Erweiterung beziehungsweise Begrenzung der Gesellschaft kann von deren Gesellschaftern stets einstimmig beschlossen werden.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brunner, Roland, von Bettwil, in Wil SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Scherz, Ria, von Bern und Köniz, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Scherz, Alexander, von Bern und Köniz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.