Renseignements sur Johannes Anthony Sassenburg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Anthony Sassenburg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005984207, Registre du commerce Berne, (36)
SE-CURE AG, in Lenk, CHE-109.301.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S.6, Publ. 5507038).
Firma neu:
SE-CURE AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plomp, Ellen, niederländische Staatsangehörige, in Lenk, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005105273, Registre du commerce Berne, (36)
OS-Informatik AG, in Lenk, CHE-113.069.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4052149, Registre du commerce Zurich, (20)
video intelligence AG, in Zürich, CHE-113.474.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.