Renseignements sur Eduardo Alberto Salgado Ribeiro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Eduardo Alberto Salgado Ribeiro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005996457, Registre du commerce Zurich, (20)
TimeStone AG, in Zürich, CHE-368.677.507, Badenerstrasse 406, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.03.2024.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Natursteinen aller Art und artverwandten Produkten sowie sonstige Bau- und Gartenmaterialien, sowie Ausführungen von Arbeiten in den Bereichen Bau und Garten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Salgado Ribeiro, Eduardo Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004726204, Registre du commerce Zurich, (20)
Pneu PT GmbH, in Niederhasli, CHE-371.284.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Castro Azevedo, José Fernando, portugiesischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Salgado Ribeiro, Eduardo Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferreira de Lourenco, João Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3437709, Registre du commerce Zurich, (20)
MRS GmbH, bisher in Spreitenbach, CHE-371.284.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016Publ. 3027807).
Gründungsstatuten:
10.08.2016.
Statutenänderung:
16.03.2017.
Firma neu:
Quality Floor GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 406, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Handel, den Vertrieb und das Verarbeiten von sämtlichen Bodenbelagsarbeiten, insbesondere Parkettarbeiten. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Ausführung von Bau-, Umbau-, Renovations- und Reinigungsarbeiten aller Art an Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten, veräussern und verwalten. Sie kann für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Sousa Silva, Márcio, portugiesischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salgado Ribeiro, Eduardo Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Castro Azevedo, José Fernando, portugiesischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.