Renseignements sur Jürg Sager
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Sager
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005619429, Registre du commerce Zoug, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, in Risch, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005578119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005498178, Registre du commerce Zoug, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, bisher in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314335).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Thomas Alexander, von Winterthur, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Kurt, von Schänis, in Männedorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Fabian, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004881095, Registre du commerce Lucerne, (100)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].