Renseignements sur Thomas Bruno Rüegge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Bruno Rüegge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005343245, Registre du commerce Schwyz, (130)
Santural GmbH, in Wangen (SZ), CHE-246.745.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060871).
Statutenänderung:
19.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Entwicklung und Vermarktung von Waren aller Art, insbesondere Produkte zur Förderung der Mensch- und Tiergesundheit sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Public Relations und Informationstechnologie sowie die Organisation von Anlässen und Führung von Gastronomie- und Eventbetrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann sie Wertschriften, Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegge, Thomas Bruno, von Frick, in Wangen (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegge, Kim Nils, von Frick, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004970651, Registre du commerce Schwyz, (130)
Santural GmbH, in Wangen (SZ), CHE-246.745.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Andreas, von Sigriswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegge, Thomas Bruno, von Frick, in Wangen (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004758258, Registre du commerce Schwyz, (130)
Santural GmbH, in Wangen (SZ), CHE-246.745.726, Grossfeldweg 2, 8855 Wangen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Entwicklung von Produkten zum Schutz vor Schädlingen sowie zur Förderung der Pflanzen- und Tiergesundheit sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 07.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
TRINOVA Nutrition Holding AG (CHE-116.383.003), in Wangen (SZ), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rüegge, Thomas Bruno, von Frick, in Wangen (SZ), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi, Andreas, von Sigriswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.