Renseignements sur Doris Rudin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Doris Rudin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5258188, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
D. Rudin & Partner GmbH, in Itingen, CH-280.4.004.079-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 5, Publ. 3647564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Doris, von Muttenz und Schangnau, in Itingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4167488, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gross Arbeit AG, in Basel, CH-270.9.001.316-1, Personalverleih usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 6, Publ. 4046576).
mit Hauptsitz in:
Buchs SG (HR St. Gallen).
Domizil neu:
Grosspeterstr. 16, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudin, Doris, von Muttenz und Schangnau, in Itingen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3947518, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gross Arbeit AG, in Basel, CH-270.9.001.316-1, Bärschwilerstr. 4, 4053 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Gross Arbeit AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG (HR St. Gallen).
Statuten Hauptsitz:
18.06.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
23.06.2004.
Zweck Hauptsitz:
Personalverleih und private Arbeits- und Stellenvermittlung, Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen im Human Resource Bereich sowie im Betriebs- und Projekt-Management, Organisieren und Durchführen von Schulungen, Seminaren und Workshops. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Beteiligungen für sich selbst oder für Dritte erwerben und halten.
Eingetragene Personen:
Gross, Charles, von Rietheim, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler, Rico, von Einsiedeln, in Chur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Karl, von Dallenwil, in Rickenbach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudin, Doris, von Muttenz und Schangnau, in Itingen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.