Renseignements sur Hans Peter Rudiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Peter Rudiger
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Rudiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005836921, Registre du commerce Zoug, (170)
suisse first treuhand gmbh, in Baar, CHE-114.656.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378161).
Firma neu:
suisse first treuhand gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005378161, Registre du commerce Zoug, (170)
suisse first treuhand gmbh, in Baar, CHE-114.656.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, S.0, Publ. 2580915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gfeller, Jacqueline, von Röthenbach im Emmental, in Uetendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6075610, Registre du commerce Zoug, (170)
Adissa FE Trading AG, in Baar, CH-170.4.005.845-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 29, Publ. 5398222).
Domizil neu:
Ibelweg 18A, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sentina, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].