Renseignements sur Norbert Peter Ruchti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Peter Ruchti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005685468, Registre du commerce Zurich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruchti, Norbert, von Pieterlen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kormann, Martin Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Numéro de publication: HR02-1005550143, Registre du commerce Zurich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491112).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des nicht im Handelsregister eingetragenen "Förderverein der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich" in Zürich, gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 205'919.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 453.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sippel, Elisabeth, von Dübendorf, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Marianne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Kunz, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riklin, Urs, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Ruchti, Norbert, von Pieterlen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin].
Numéro de publication: HR02-1005222836, Registre du commerce Zurich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816602). [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach, 8022 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Bettina, von Rafz, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruchti, Norbert, von Pieterlen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin.