Renseignements sur Fanny Rossi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fanny Rossi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005348179, Registre du commerce Zurich, (20)
bloom Hörakustik AG, in Zürich, CHE-113.532.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864287).
Firma neu:
bloom Hörakustik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Fanny, französische Staatsangehörige, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vukovich, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Ralf, von Lommis, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004853888, Registre du commerce Zurich, (20)
Chestenbaum AG, in Zürich, CHE-113.532.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216697).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Firma neu:
bloom Hörakustik AG.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Vertrieb und Reparaturen von Geräten und weiteren Hilfsmitteln zur Verbesserung der Hörfähigkeit sowie die Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die zur Erreichung des obengenannten Zweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, Tochtergesellschaften sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
5'840'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'840'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guss, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rickli, Josef August, von Eschenbach SG, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Ralf, von Lommis, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandenberger Benz, Pascal, von Buch am Irchel, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Fanny, französische Staatsangehörige, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vukovich, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.