Renseignements sur Lukas gen. Lucas Rosenblatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas gen. Lucas Rosenblatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4087852, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kirschensturm Catering-Service Meyer & Rosenblatt, bisher in Kriens, CH-100.2.025.417-4, Partyservice, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9915).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
Lucas Rosenblatt, Kirschensturm.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 53, 6045 Meggen. Diese Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Judith Meyer, deren Unterschrift erloschen ist, auf den 01.11.2006 aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Lukas genannt Lucas Rosenblatt führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelfirma unter der Firma Lucas Rosenblatt, Kirschensturm, in Meggen, fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Judith, von Triengen und Schlierbach, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenblatt, Lukas genannt Lucas, von Basel, in Kriens, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Rosenblatt, Lukas, Gesellschafter].
Registre du commerce Lucerne, (100)
Kirschensturm Catering-Service Meyer & Rosenblatt, in Kriens, Luzernerstrasse 57, 6010 Kriens, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.12.2001.
Zweck:
Partyservice;
Kochschule;
Organisation und Durchführung von Events sowie Beratung in diesen Bereichen.
Eingetragene Personen:
Meyer, Judith, von Triengen und Schlierbach, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rosenblatt, Lukas, von Basel, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Valais
Rubla Handels- & Consulting AG, in Visp, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppen, Bruno, von Saas Grund, in Baltschieder, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenblatt, Lukas, von Basel, in Silvaplana, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].