Renseignements sur Lorenz Roos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenz Roos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005824604, Registre du commerce Berne, (36)
Nika Systems AG, in Bern, CHE-170.122.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592658).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Lorenz, von Schüpfheim, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Monika, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004592658, Registre du commerce Berne, (36)
Nika Systems AG, in Bern, CHE-170.122.413, Weyermannsstrasse 12, 3008 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Vertrieb und die Vermietung von Audio-, Video-, Multimedia-, IT-, Netzwerk- und Kommunikations-Produkten, Systemen und Anlagen sowie das Erbringen der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roos, Lorenz, von Schüpfheim, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Monika, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3816839, Registre du commerce Berne, (36)
REEZON GmbH, in Bern, CHE-230.701.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7085210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkelmann, Simon Daniel, von Wileroltigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Lorenz, von Schüpfheim, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].