Renseignements sur Butrint Roka
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Butrint Roka
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005513796, Registre du commerce Lucerne, (100)
Planzer Transport AG, in Wikon, CHE-404.462.956, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, S.0, Publ. 2167851).
Hauptsitz in:
Schwyz.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-149.541.792 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-433.692.783].
Firma Hauptsitz neu:
Planzer Transport AG (Planzer Transports SA) (Planzer Transporti SA) [bisher: Firma Hauptsitz: Planzer Transport AG ].
Hauptsitz neu:
Dietikon [bisher: Schwyz].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Fusion der Planzer Transport AG, in Schwyz (CHE-433.692.783), mit der Planzer Immobilien AG (neu: Planzer Transport AG), in Dietikon (CHE-149.541.792), wird die Zweigniederlassung gemäss Art. 112 HRegV als Zweigniederlassung der Planzer Immobilien AG (neu: Planzer Transport AG) weitergeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Patrik, von Killwangen, in Merenschwand, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gärtner, Willy, von Leibstadt, in Döttingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roka, Butrint, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005512552, Registre du commerce Soleure, (241)
Planzer Transport AG, in Härkingen, CHE-310.096.368, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120226).
Hauptsitz in:
Schwyz.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-149.541.792 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-433.692.783].
Hauptsitz neu:
Dietikon [bisher: Schwyz].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge der Fusion vom 27.06.2022 der "Planzer Immobilien AG", neu firmierend mit "Planzer Transport AG", in Dietikon (CHE-149.541.792), mit der "Planzer Transport AG", in Schwyz (CHE-433.692.783), wird die Zweigniederlassung gemäss Art. 112 HRegV als Zweigniederlassung der "Planzer Transport AG" weitergeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunziger, André, von Aedermannsdorf, in Holderbank (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Roman, von Damersellen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roka, Butrint, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4317131, Registre du commerce Lucerne, (100)
Möbel Casalino GmbH, in Reiden, CHE-194.397.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, Publ. 982583).
Firma neu:
Möbel Casalino GmbH in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roka, Halit, von Reiden, in Reiden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Roka, Butrint, von Reiden, in Reiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].