Renseignements sur Yves Rösch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Rösch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005095952, Registre du commerce Argovie, (400)
Rösch Invest AG, in Waltenschwil, CHE-105.277.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Yves, von Ersigen, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG)];
Rösch, Joël, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lengnau (AG)].
Numéro de publication: HR02-1005095953, Registre du commerce Argovie, (400)
Rösch Küchen AG, in Waltenschwil, CHE-219.215.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Joël, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG)];
Rösch, Yves, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG)].
Numéro de publication: HR02-1004745363, Registre du commerce Argovie, (400)
Rösch Invest AG, in Waltenschwil, CHE-105.277.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, S.0, Publ. 2052225). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Ulrich, von Altikon, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
B & S Treuhand AG (CHE-418.941.223), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Yves, von Ersigen, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rösch, Joël, von Ersigen, in Lengnau (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].