Renseignements sur Jean-Daniel Rochat
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Daniel Rochat
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5631268, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels, VSE, in Wallisellen, CH-020.6.900.581-2, Verein (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 28, Publ. 4310272).
Statutenänderung:
07.06.2004, 12.04.2010.
Name neu:
Swissavant - Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.
Zweck neu:
Zusammenschluss der in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ansässigen Unternehmen der Eisenware-, Werkzeug-, Beschläge- und Haushaltartikelbranche sowie verwandter Wirtschaftszweige. Er vertritt die gemeinsamen Interessen der Mitglieder und fördert ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre kollegiale Gesinnung. Der Verband kann anderen Organisationen beitreten, wenn deren Tätigkeit seinem Zweck entspricht.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mittel neu: Jahres- und Fachgruppenbeiträge sowie allfällige Sonderbeiträge [bisher: Mittel: Eintrittsgebühren und Jahresbeiträge.].[bisher: Mittel: Zur Beschaffung der Mittel können auch allfällige Sonderbeiträge erhoben werden.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand von 3 - 5 Mitgliedern, Kommission für Aus- und Weiterbildung, Fachgruppen, Sektionen, Geschäftsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rochat, Jean-Daniel, von Le Lieu, in Gland, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4310272, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels, VSE, in Wallisellen, CH-020.6.900.581-2, Verein (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2000, S. 2994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juri, Marco, von Breganzona, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bugmann, Bruno, von Döttingen, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delay, Urs, von Provence, in Worb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Hans-Peter, von Wohlen bei Bern und Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andreas, von Hellikon, in Gelterkinden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Christian, von Huttwil, in Au SG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Andreas, von Zürich, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rochat, Jean-Daniel, von Le Lieu, in Gland, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotermund, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Balgach].