Renseignements sur Yvonne Rindlisbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yvonne Rindlisbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005118050, Registre du commerce Thurgovie, (440)
rinro gastro und handels GmbH, bisher in Ried bei Kerzers, CHE-113.069.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, Publ. 4397808).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 67, 8590 Romanshorn.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Gastwirtschaftsbetrieben aller Art und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, verwalten, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rindlisbacher, Yvonne, von Landiswil, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roth-Streit, Pia Jolanda, von Buchholterberg, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MM-Industries Holding GmbH (CHE-357.608.896), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Panic, Milan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4408493, Registre du commerce Berne, (36)
Rindlisbacher Seftigen GmbH, in Seftigen, CHE-100.736.969, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740161).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Ulrich, von Landiswil, in Seftigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 230 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rindlisbacher, Susanne, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Seftigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rindlisbacher, Yvonne, von Landiswil, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3707929, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Focus Beteiligungen AG, in Basel, CHE-102.679.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3343407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rindlisbacher, Yvonne, von Landiswil, in Ried bei Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien.