Renseignements sur Serge Adrien Riedener
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Serge Adrien Riedener
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4057637, Registre du commerce Zurich, (20)
SB Agency GmbH, in Zürich, CHE-186.019.548, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stutz, Danielle Caroline, von Mönchaltorf, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosasco, Nadia Martina, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggli, Rea, von Reichenbach im Kandertal, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Riedener, Serge Adrien, von Untereggen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wintsch Lautner, Claudia, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3446195, Registre du commerce Zurich, (20)
Inhalt&Form Kommunikations AG, in Zürich, CHE-108.835.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2972435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedener, Serge, von Untereggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Stephan Alexander, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zier, Claudio, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stibal, Dominik, von Chur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5198812, Registre du commerce Zurich, (20)
asphalt urban footwear GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.075-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2006, S. 27, Publ. 3699470).
Firma neu:
asphalt urban footwear GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedener, Andrea, von Untereggen, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doswald, Michael Anton Leo, von Neuheim, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Riedener, Serge, von Untereggen, in Zürich, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].