Renseignements sur Christian Renfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Renfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5237764, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizerische Stiftung für Landschaftsarchitektur (SLA), in Rapperswil-Jona, CH-320.7.047.388-1, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 16, Publ. 4745864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Catherine, von Fribourg und Schmitten FR, in Barberêche, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golz, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Dr. Michael, von Genf, in Conches (Chêne-Bougeries), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Genf, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli, Hans Peter, von Pfaffnau, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoffler, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei-Heitz, Brigitte, von Lostorf und Zürich, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oldörp, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Christian, von Müllheim, in Schaffhausen, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3911716, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Mühle Otelfingen, in Otelfingen, CH-020.7.000.932-4, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 23, Publ. 931744).
Urkundenänderung:
12.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Beat, von Turgi, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furttal Treuhand AG, in Otelfingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3899038, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Höchhus Küsnacht, in Küsnacht ZH, CH-020.7.904.268-5, Erwerb der historischen Baute 'Höchhus/Müllner Turm', in Küsnacht, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 19, Publ. 1109886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Dr. Christian, von Lengnau BE, in Oetwil am See, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chramosta, Miroslav, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.