Renseignements sur Marius Andrea Reinhardt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Marius Andrea Reinhardt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006017387, Registre du commerce Zurich, (20)
Viadukt Recht GmbH, in Zürich, CHE-288.643.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Marius Andrea, von Zollikon, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rübel, Lukas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schärli, Christoph, von Baden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005768739, Registre du commerce Zurich, (20)
Viadukt Recht GmbH, in Zürich, CHE-288.643.008, Jenatschstrasse 1, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen oder Anwälte und andere qualifizierte Berater sowie damit verbundene Tätigkeiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 25.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reinhardt, Marius Andrea, von Zollikon, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schärli, Christoph, von Baden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005660910, Registre du commerce Zurich, (20)
WIGAST AG, in Zumikon, CHE-111.794.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926249).
Statutenänderung:
10.01.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Münsterhof 8, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimmer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wimmer, Sandra, von Herrliberg, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Fabian, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reinhardt, Claude, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhardt, Marius, von Zollikon, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Schübelbach, Revisionsstelle [bisher: KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CH-217.0.138.672-1)].