Renseignements sur Jürg Reinhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Reinhard
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Reinhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5477642, Registre du commerce Berne, (36)
aLook AG, in Kirchberg BE, CH-509.3.007.989-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 2, Publ. 5228692).
Statutenänderung:
21.01.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich der digitalen Bildbearbeitung;
Verarbeitung, Handel und Vermarktung mit digitalen Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland;
Handel mit Treibstoffen, Fahrzeugen und Reparaturarbeiten;
Handel mit Getränken;
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Überbauung von Immobilien im In- und Ausland;
kann alle damit direkt oder indirekt verbundenen Rechtsgeschäfte tätigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Adrienne, von Rüegsau, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5231598, Registre du commerce Berne, (36)
ReinCar AG, in Burgdorf, CH-053.3.016.124-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 4, Publ. 4832444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Beat, von Muhen, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crespi, Dino, von Koppigen, in Utzenstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinmann, Thomas, von Lauperswil, in Koppigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5228692, Registre du commerce Berne, (36)
aLook AG, in Rüdtligen-Alchenflüh, CH-509.3.007.989-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 4, Publ. 4227316).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Sitz neu:
Kirchberg BE.
Domizil neu:
c/o Jürg Reinhard, Sandeggenweg 6a, 3422 Kirchberg BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich der digitalen Bildbearbeitung;
Verarbeitung, Handel und Vermarktung mit digitalen Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland;
Handel mit Treibstoffen, Fahrzeugen und Reparaturarbeiten;
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Überbauung von Immobilien im In- und Ausland. Kann alle damit direkt oder indirekt verbundenen Rechtsgeschäfte tätigen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jarev GmbH, in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Adrienne, von Rüegsau, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied, mit Einzelunterschrift.