Renseignements sur Lorin Reber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorin Reber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006009691, Registre du commerce Berne, (36)
Bedag Solutions AG, in Bern, CHE-365.782.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005909576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Lorin, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005909576, Registre du commerce Berne, (36)
Bedag Solutions AG, in Bern, CHE-365.782.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alvarez, Francisco Esteban, von Wauwil, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wabern (Köniz)];
Germann, Lukas, von Muolen, in Rünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Törbel];
Haenni, Nicolas Antoine Marie, von Leuk, Sion und Reichenbach im Kandertal, in Pregny (Pregny-Chambésy), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Haenni, Nicolas Antonie Marie, von Sion, Leuk und Reichenbach im Kandertal];
Reber, Lorin, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004570540, Registre du commerce Berne, (36)
Grundstock AG, in Bern, CHE-347.530.198, Speichergasse 31, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Verkauf von Lebensmitteln, Getränken sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgütern insbesondere online, sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brunner, Tamara, von Hemberg, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Lorin, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bigler, Julian, von Oberthal, in Wimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chatelain, Gilles, von Tramelan, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Robin Elias, von Hombrechtikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.