Renseignements sur Dr. Markus R. Ranft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Markus R. Ranft
Numéro de publication: 6262112, Registre du commerce Berne, (36)
SAPIR SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.002.153-4, société anonyme (No. FOSC 121 du 25.06.2010, p. 6, Publ. 5693798).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ranft, Markus R., de Basel, à Riedholz, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bur Bürgin, Franziska, de Basel, à Gipf-Oberfrick, administratrice, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5693798, Registre du commerce Berne, (36)
SAPIR SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.002.153-4, société anonyme (No. FOSC 117 du 21.06.2010, p. 5, Publ. 5684760).
Modification des statuts:
22.03.2010.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 300'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 300'000.00].
Nouvelles actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00. [précédemment: 300 actions au porteur de CHF 1'000.00]. Lors de la réduction du capital-actions de CHF 300'000.00 à CHF 100'000.00 du 22.03.2010, 200 actions au porteur de CHF 1'000.00 sont remboursées aux actionnaires et détruites. L'accomplissement des formalités légales selon l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 02.06.2010.
Inscription ou modification de personne(s):
Ranft, Markus R., de Basel, à Riedholz, administrateur, avec signature individuelle [précédemment:à Port].