Renseignements sur Otto Ramseier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Otto Ramseier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Mättenacker, in Mättenacker, Gemeinde Trachselwald, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr.3 vom 08.01.1992, S.45).
Statutenänderungen:
04.12.1992/05.12.1994/09.05.1997.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften.
Im übrigen:
vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen (bisher: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans (bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Ernst, von Sumiswald, in Heimisbach, Gemeinde Trachselwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung);
Ramseier, Otto, von Mirchel, in Lauperswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Geissbühler, Walter, von Lützelflüh, in Heimisbach, Gemeinde Trachselwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.