Renseignements sur Christine Ramseier-Lamatsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Ramseier-Lamatsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4510176, Registre du commerce Berne, (36)
Scherzo GmbH, in Bern, CH-035.4.030.670-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2007, S. 4, Publ. 4222742).
Statutenänderung:
3.01.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und Durchführung von Konzerten und Anlässen und die Vermittlung von Berufsmusikern sowie der Handel mit Tonträgern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 21.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juker, Andreas, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Schachenmann, René, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.--];
Tatarinets, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Ramseier-Lamatsch, Christine, von Langenthal und Eggiwil, in Wangen an der Aare, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--];
Lavrentyev, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--];
Stolyarova, Svetlana, russische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 55 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Tatarinets, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 55 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--].
Numéro de publication: 2128250, Registre du commerce Berne, (36)
Scherzo GmbH, in Bern, Organisation und Durchführung von Konzerten und Anlässen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2002, S. 3, Publ. 523238).
Statutenänderung:
14.01.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tchoumakov, Serguei, russischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier-Lamatsch, Christine, von Langenthal und Eggiwil, in Wangen an der Aare, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schachenmann, René, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.