Renseignements sur Anna-Christina Raab
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anna-Christina Raab
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1892411, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Handelsgesellschaft AG (ZHG), in Zürich, CHE-115.967.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019026).
Statutenänderung:
03.12.2014.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Obere Heslibachstrasse 82, 8700 Küsnacht ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raab, Anna-Christina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 7019026, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Handelsgesellschaft AG (ZHG), in Zürich, CH-020.3.035.620-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 34, Publ. 5977760).
Statutenänderung:
16.10.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Investitions-, Finanz- und Unternehmensberatung für eine internationale Kundschaft in der Schweiz und im Ausland. Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen, Wertschriften, Immobilien und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen und vermitteln sowie Geschäfte aller Art ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Alexander, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Knebel Doeberitz, Ekkehardt, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Raab, Anna-Christina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.