Renseignements sur Jürg Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jürg Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004473671, Registre du commerce Soleure, (241)
VELO WERK OLTEN GmbH, in Olten, CHE-106.526.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, Publ. 5023706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Arno, von Vordemwald, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Jürg, von Lützelflüh, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 3'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 5023706, Registre du commerce Soleure, (241)
VELO WERK OLTEN GmbH, in Olten, CH-249.4.003.847-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1998, S. 7846).
Statutenänderung:
7.05.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Veloreparaturwerkstatt und Handel mit Velos sowie weiteren Fahrzeugen. Kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art des In- und Auslandes beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte und Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner mit Waren aller Art handeln sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 03.11.1998 sind im Sinne von Art. 777c Abs. 2 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'Velo-Werkstatt Olten, Spielmann & Co.', in Olten, gemäss Bilanz per 30.06.1998 und Vertrag vom 03.11.1998, wonach die Aktiven CHF 147'341.85 und die Passiven CHF 98'032.20 betragen, zum Preise von CHF 49'309.65, wovon CHF 27'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 22'309.65 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Markus, von Obergösgen, in Olten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Capirone, Markus, von Olten, in Rickenbach SO, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Jürg, von Lützelflüh, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen von je CHF 3'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--].