Renseignements sur Christopher Prinz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Prinz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1621731, Registre du commerce Zurich, (20)
audiotours GmbH, in Zürich, CHE-113.419.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 20, Publ. 5776532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiger, Philipp, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Christopher, von Uetendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zaugg, Marco, von Wyssachen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6267532, Registre du commerce Zurich, (20)
Prinz Various Media, bisher in Baar, CH-170.1.006.431-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 14, Publ. 3508792).
Sitz neu:
Obfelden.
Domizil neu:
Kellerrainstrasse 2, 8912 Obfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von oesterreichischer Staatsangehöriger, in Baar].
Numéro de publication: 5776532, Registre du commerce Zurich, (20)
audiotours GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.006.961-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 23, Publ. 4562388).
Statutenänderung:
28.07.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Umsetzung von Projekten im gesamten Bereich von auditivem Infotainment und den damit verbundenen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 100'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 13.06.2008 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 100'000.00 durch Ausgabe von 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 erhöht.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 13.06.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiger, Philipp, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Zaugg, Marco, von Wyssachen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Jenni, Christopher, von Uetendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].