Renseignements sur Gerhard Heinz Possehl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gerhard Heinz Possehl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1805195, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Herberge Häutligen, in Häutligen, CHE-110.400.577, Verein (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 7, Publ. 5506328).
Domizil neu:
Haldenweg 1, 3510 Häutligen.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich genannt Ueli, von Signau, in Wabern (Köniz), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raaflaub, Verena, von Saanen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Peter, von Vechigen, in Utzigen (Vechigen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rub, Brigitta, von Bern, in Kirchdorf BE, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Anton genannt Toni, von Grindelwald, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jasminka, von Regensberg, in Regensberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castella, Ursula, von Gruyères, in Kirchdorf BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Possehl, Maya, von Eriswil, in Herrenschwanden (Wohlen bei Bern), Mitglied und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Possehl, Gerhard, von Lauterbrunnen, in Herrenschwanden (Wohlen bei Bern), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrenschwanden (Bremgarten bei Bern), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Annette, von Zermatt, in Münsingen, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5705798, Registre du commerce Berne, (36)
electroconcept planungs + installations gmbh, in Bern, CH-035.4.035.986-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2009, S. 4, Publ. 4811392).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Konzeptionierung, Planung, Ausführung von Stark- und Schwachstromanlagen und sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen der gleichen oder verwandten Branche beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Possehl, Gerhard, von Lauterbrunnen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Possehl-Frauchiger, Maya Franziska, von Lauterbrunnen, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5506328, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Herberge Häutligen, in Häutligen, CH-035.6.007.411-2, Verein (SHAB Nr. 115 vom 17.06.1996, S. 3566).
Statutenänderung:
28.05.2008.
Zweck neu:
Der Verein ist eine gemeinnützige Organisation und bezweckt als solche, das bestehende Angebot an Sozialhilfe durch eigene Einrichtungen zu erweitern. Insbesondere wird Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein therapeutisch begleitetes Auffangzentrum angeboten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Keine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder.].Mittel neu: Mitgliederbeiträge [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen und Spenden, Entgelt für die Inanspruchnahme des wohntherapeutischen und therapeutischen Angebots, Beiträge der öffentlichen Hand.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Habermacher, Marie-Theres Dr., von Solothurn und Grenchen, in Thun, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Geschäftsführerin;
Steiner, Gerhard, von Signau, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführerin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Possehl, Gerhard, von Lauterbrunnen, in Herrenschwanden (Bremgarten bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Ulrich genannt Ueli, von Signau, in Wabern (Köniz), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raaflaub, Verena, von Saanen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Peter, von Vechigen, in Utzigen (Vechigen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castella, Ursula, von Gruyères, in Kirchdorf BE, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Furrer, Ursula, von Basel und Böttstein, in Häutligen, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Rub, Brigitta, von Bern, in Kirchdorf BE, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Anton genannt Toni, von Grindelwald, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.