Renseignements sur William Porter
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour William Porter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005533926, Registre du commerce Nidwald, (150)
Pango GmbH, in Stans, CHE-183.861.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlin, Duane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Reston (US), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Porter, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Walpole (US), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pango LLC, in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Pango Inc., in Redwood City (US)].
Numéro de publication: HR02-1004978757, Registre du commerce Nidwald, (150)
Pango GmbH, in Stans, CHE-183.861.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huie, Tony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kalifornien (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pandey, Alok, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kalifornien (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ravichandran, Hari, amerikanischer Staatsangehöriger, in Concord (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Sigg, Ralph Erich, von Luzern, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Cunneen, Blake, amerikanischer Staatsangehöriger, in La Grange Park (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saeed, Hamed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bedford (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlin, Duane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Reston (US), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Porter, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Walpole (US), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004641792, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Premark Pharma GmbH, in Reinach (BL), CHE-473.607.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637840).
Statutenänderung:
21.05.2019.
Stammkapital neu:
CHF 27'500.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vessey, David Ian, britischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 162 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Birt, Catherine, kanadische Staatsangehörige, in East York (CA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brown, Trevor, britischer Staatsangehöriger, in West Sussex (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Caldini, Filippo Giovanni, genannt Peter, amerikanischer Staatsangehöriger und italienischer Staatsangehöriger, in Charlotte (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grohmann-Mösching, Petra, von Saanen, in Buchs (AG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100.00];
Guillot, Juliette, französische Staatsangehörige, in Village Neuf (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100.00];
Haury, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Hilberdink, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kopp, Suzanne, amerikanische Staatsangehörige, in South Carolina (US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mather, Deborah, amerikanische Staatsangehörige, in South Carolina (US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mather, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Charleston (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mayer, Friedrich Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porter, William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100.00];
Stewart, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cheyenne (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weinberg, John, irischer Staatsangehöriger, in Shipton Under Wychwood (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100.00];
Welman, Trudy, britische Staatsangehörige, in London (GB), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wheeler, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Oswego (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Williams, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Friday Harbor (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00.