Renseignements sur Christophe Portenier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christophe Portenier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004823743, Registre du commerce Lucerne, (100)
Bison Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-105.910.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Thierry, von Fislisbach, in Châtillon FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portenier, Christophe, von Neuchâtel, in Milvignes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6905560, Registre du commerce Zoug, (170)
Consortia Capital AG, in Zug, CH-170.3.030.245-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 25, Publ. 5569444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portenier, Christophe, von Neuchâtel, in Bôle, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4685558, Registre du commerce Zoug, (170)
European Energy Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.245-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 20, Publ. 3817396).
Statutenänderung:
10.09.2008.
Firma neu:
Consortia Capital AG.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Betreuung und Beratung von in- und ausländischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmungen auf den Gebieten allgemeine Unternehmungs- und Wirtschaftsberatung sowie die Beratung im Finanz- und Rechnungswesen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
9'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 und 100'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Peter, von Aarburg, in Kastanienbaum, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Klein Schulzendorf (DE), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portenier, Christophe, von Neuchâtel, in Bôle, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.