Renseignements sur Dominik Pichler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dominik Pichler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006022705, Registre du commerce Argovie, (400)
Helvetia Capital Holding AG, in Biberstein, CHE-256.785.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005419286).
Statutenänderung:
02.04.2024.
Firma neu:
Mori Holding & Research Consult AG.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Bleichemattstrasse 9, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, belasten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen bzw. gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte eingehen, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt Zusammenhängen. Das Ziel der Gesellschaft ist es, breitgefächerte Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Analyse, Schulung und Beratung für alle Sektoren und Branchen in der Schweiz anzubieten, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Dazu zählen auch spezifische Dienstleistungen für die Baubranche.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morinaj, Visar, von Thun, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morinaj, Iuliia, russische Staatsangehörige, in Biberstein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005793337, Registre du commerce Berne, (36)
Mori & Partner AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-147.173.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005777481, Registre du commerce Berne, (36)
Mori & Partner AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-147.173.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mori, Alois, von Thun, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Julia Dr., russische Staatsangehörige, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].