Renseignements sur Andreas Pfeiffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Pfeiffer
Dernières notifications FOSC pour Andreas Pfeiffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3247819, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KONNEX GmbH, in Allschwil, CHE-105.380.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657749).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KONNEX GmbH, in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Andreas, von Beggingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'780.00 und mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00];
Kreis, Daniel Dominik, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'400.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kreis, Gabriel Luzius, von Lachen und Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'820.00 und mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00].
Numéro de publication: 3676708, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KONNEX GmbH, in Allschwil, CH-280.4.003.135-6, Veranstaltungstechnik für Licht, Ton und dreidimensionale Werbegestaltung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2000, S. 600).
Statutenänderung:
4.12.2006.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungstechnik für Licht, Ton und dreidimensionale Werbung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital neu:
CHF 94'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Gabriel Luzius, von Basel und Lachen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 48'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Pfeiffer, Andreas, von Beggingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 26'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Bürgi, Andreas, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Kreis, Daniel Dominik, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KONNEX GmbH, in A l l s c h w i l, Binningerstrasse 110, 4123 Allschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2000.
Zweck:
Veranstaltungstechnik für Licht, Ton und dreidimensionale Werbegestaltung. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bürgi, Andreas, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-;
Kreis, Daniel Dominik, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-;
Kreis, Gabriel Luzius, von Basel und Lachen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-;
Pfeiffer, Andreas, von Beggingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-.