Renseignements sur Wolfgang Pfaffenbichler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Pfaffenbichler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005639154, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Raiffeisenbank am Bichelsee Genossenschaft, in Bichelsee-Balterswil, CHE-105.774.718, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456652). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenring, Sandra, von Hundwil, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Thomas, von Zürich, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritschi, Manuela, von Sommeri, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfaffenbichler, Wolfgang, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lutiger, Claudia, von Zug, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Pofelski, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6399248, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft für erneuerbare Energien Turbenthal, in Turbenthal, CH-020.5.000.462-3, c/o Politische Gemeinde Turbenthal, Tösstalstrasse 56, 8488 Turbenthal, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2011.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Erstellung und den Betrieb eines Wärmeverbunds mit Grundwasser in der Gemeinde Turbenthal. Die Genossenschaft kann weitere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in der Gemeinde Turbenthal selber realisieren, betreiben oder finanziell unterstützen. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 14.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ruppli, Bruno, von Turbenthal, in Bichelsee-Balterswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaffenbichler, Wolfgang, von Turbenthal, in Turbenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Thomas, von Turbenthal, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüngger, Erna, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4151166, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Raiffeisenbank Bichelsee-Turbenthal Genossenschaft, in Bichelsee-Balterswil, CH-440.5.003.461-1, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 14, Publ. 4088706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberlin, Paul, von Kesswil, in Schmidrüti (Turbenthal), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Hans, von Goldingen, in Turbenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Brigitte, von Zürich und Hägglingen, in Wetzikon ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wila, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfaffenbichler, Wolfgang, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Heinz, von Seegräben, in Turbenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.