Renseignements sur Roman Petix
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roman Petix
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004926075, Registre du commerce Zurich, (20)
Agentur Petix AG, in Elgg, CHE-289.297.713, Bahnhofstrasse 32, 8353 Elgg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2020.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Handelsunternehmens für Möbel und Inneneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen sowie Wertschriften- und Devisengeschäfte für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Petix Salvatore, Internationale Vertretungen, in Elgg (CHE-103.301.734), gemäss Vertrag vom 25.06.2020 und Übernahmebilanz per 01.01.2020 mit Aktiven von CHF 419'154.00 und Passiven von CHF 29'862.00, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 289'292.00 gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Petix, Salvatore, von Bühler, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petix, Marco, von Bühler, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petix, Roman, von Bühler, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5728562, Registre du commerce Zurich, (20)
Falcon Portfolio Management AG, in Zürich, CH-020.3.020.618-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 26, Publ. 5485900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petix, Roman, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Julen, Stéphane, von Zermatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmelzer, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Sauser, Sabina, von Solothurn, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 5682990, Registre du commerce Zurich, (20)
Falcon Private Bank AG, in Zürich, CH-020.3.927.218-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 23, Publ. 5558724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prochazka, Jan, von Volketswil, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Velalopoulos, Antonis, von Boswil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Belser, Stephan, von Widen, in Fahrwangen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hürlimann, Werner, von Walchwil, in Erlenbach ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gasser, Urs, von Belp, in Wollerau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lendi, Ralph Christoph, von Mels, in Bremgarten AG, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Petix, Roman, von Bühler, Wallisellen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Christian, von Wohlen bei Bern, in Fahrwangen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].