Renseignements sur Jean Yves Aimé Perruchoud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jean Yves Aimé Perruchoud
Numéro de publication: HR02-1005443667, Registre du commerce Valais, (626)
PROVENCE Villas Sélection Sàrl, à Sierre, CHE-105.069.488, société à responsabilité limitée (No. FOSC 145 du 30.07.2019, Publ. 1004687387).
Inscription ou modification de personne(s):
Sarmiento, Daniel, ressortissant français, à Montroig del Camp (ES), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 73 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé, sans droit de signature];
Perruchoud, Jean Yves Aimé, de Chalais, à Chalais, associé, directeur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004994893, Registre du commerce Valais, (626)
Intercom Management Service SA, à Sion, CHE-107.022.500, société anonyme (No. FOSC 236 du 04.12.2009, p.21, Publ. 5376510).
Nouvelle raison sociale:
Intercom Management Service SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 24.09.2020.
Adresse de liquidation:
c/o Jean Yves Aimé Perruchoud, Rue du Pichiou 25, 3966 Réchy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Revaz, François, de Salvan, à Sion, secrétaire du conseil, avec signature individuelle;
Revaz, Jean, de Salvan, à Sion, président du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Perruchoud, Jean Yves Aimé, de Chalais, à Chalais, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4112187, Registre du commerce Valais, (626)
PROVENCE Villas Sélection Sàrl, à Sierre, CHE-105.069.488, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 24.11.2016, Publ. 3182511).
Nouvelle adresse:
Technopôle 1, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fasanino, Bruno, ressortissant italien, à Sion, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Salvi, épouse Sarmiento, Marie-Hélène, ressortissante française, à Montroig del Camp (ES), associée, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00];
Sarmiento, Daniel, ressortissant français, à Montroig del Camp (ES), associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00];
Perruchoud, Jean Yves Aimé, de Chalais, à Chalais, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.