Renseignements sur Massimo Perrone
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Massimo Perrone
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6730926, Registre du commerce Zoug, (170)
P&P Eventmarketing GmbH, in Cham, CH-170.4.010.103-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 21, Publ. 5906014).
Statutenänderung:
05.06.2012.
Firma neu:
TOKJ GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TOKJ Sàrl) (TOKJ LLC).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Parkstrasse 51, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piccone, Ubaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perrone, Massimo, von Zug, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccone-Bruno, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Baar, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5906014, Registre du commerce Zoug, (170)
P&P Eventmarketing GmbH (P&P Eventmarketing Sàrl) (P&P Eventmarketing LLC), in Cham, CH-170.4.010.103-9, Obermühlestrasse 8, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2010, 12.11.2010.
Zweck:
Organisation von Events und deren Vermarktung, Künstlermanagement, Image- und Stilberatung sowie Firmenmarketing in sämtlichen Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Piccone, Ubaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perrone, Massimo, von Zug, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.