Renseignements sur Jitka Perina
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jitka Perina
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6074464, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Linda, in Aarau, CH-400.7.031.229-7, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 2, Publ. 4985732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monico, Monica, von Aquarossa, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perina, Jitka, von Solothurn, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Petra, von Bad Zurzach, in Dintikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wertli, Emanuela, von Aarau, Zufikon und Unterentfelden, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4919794, Registre du commerce Zoug, (170)
Master Training Group GmbH, in Zug, CH-170.4.005.333-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2005, S. 16, Publ. 2626170). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Christian, von Sumiswald, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perina, Jitka, von Solothurn, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4792466, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Linda, in Aarau, CH-400.7.031.229-7, Kasinostrasse 30, 5000 Aarau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
09.12.2008.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs unter umfassendem Einbezug von deren familiärem, persönlichem, schulischem, beruflichem und sozialem Umfeld. Sie setzt rasch verfügbare Fachpersonen zur psychologischen, medizinischen, rechtlichen und sozialen Betreuung von Opfern und deren Familienangehörigen ein. Die Stiftung bezweckt bei sexuellem Missbrauch die Wahrnehmung, Vertretung und Stärkung von deren Interessen gegenüber Behörden, Amtsstellen, Polizei, Gerichten, Schulen, Spitälern, Ärzten, Kirchen, Medien sowie jeglicher staatlicher und privater Institutionen, mit denen sie im Hinblick auf die Verarbeitung, Bereinigung und Bewältigung ihrer Situation in Kontakt kommen. Die Stiftung unterstützt und fördert zudem Projekte im Bereich Wissenschaft und Bildung, welche mehr Einsicht geben über Mechanismen und psychische Folgen im Bereich des sexuellen Missbrauchs, insbesondere von Kindern und Adoleszenten, und pflegt diesbezügliche fachliche Kontakte mit anderen Organisationen, Institutionen, Fachgremien sowie Universitäten;
kann Zweigniederlassungen und/oder Geschäftsstellen bzw. Kompetenzzentren errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten und vermieten.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
van den Brandt-Grädel, Dr. Verena, von Huttwil, in Rombach , Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monico, Monica, von Aquarossa, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfisterer, Dr. Hans-Jürg, von Basel, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perina, Jitka, von Solothurn, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Patrick, von Aarau, in Untersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CH-400.3.002.791-6), in Wettingen, Revisionsstelle.