Renseignements sur Carole Perathoner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Carole Perathoner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7010912, Registre du commerce Berne, (36)
Swisscom AG, in Ittigen, CH-035.8.018.212-7, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Roger, von Trub, in St. Gallenkappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Heinz, von Lurtigen, in Bolligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petit, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Rossens FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Andreas Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikofen];
Rossi, Mario Alois, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amacker-Amann, Kathrina genannt Kathrin, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dehmer, Patrick Urs Josef, von Obersiggenthal, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietiker, Ulrich, von Thalheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Faivre, Simon, von Lengnau BE, in Wabern (Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Peter Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4605576, Registre du commerce Berne, (36)
Swisscom Participations AG in Liquidation, in Ittigen, CH-035.3.037.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 3, Publ. 4378812).
Domizil neu:
c/o Swisscom (Schweiz) AG, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen.
Post:
, 3050 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumo, Gabriel, von Freiburg, in Freiburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4556054, Registre du commerce Berne, (36)
Swisscom AG, in Ittigen, CH-035.8.018.212-7, Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft gemäss TUG vom 30.4.1997 (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 5, Publ. 4503570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumo, Gabriel, von Fribourg, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.