Renseignements sur Christine Pauli-Parret
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Pauli-Parret
Numéro de publication: HR02-1004923762, Registre du commerce Berne, (36)
Paulux.Services SA, à Biel/Bienne, CHE-109.419.699, société anonyme (No. FOSC 22 du 01.02.2013, p.0, Publ. 7043828).
Modification des statuts:
05.06.2020.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 60 actions nominatives privilégiées de type A à CHF 1'000.00 et 40 actions nominatives ordinaires de type B à CHF 1'000.00].
Nouveaux privilèges statutaires:
[Les privilèges statutaires des 60 actions nominatives à CHF 1'000.00 sont annulées.] [biffé: Les actions privilégiées garantissent un droit préférentiel aux dividendes et au produit de la liquidation selon les statuts.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Basler, Daniel, de Zeihen, à Biel/Bienne, directeur, avec signature individuelle;
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Blaser-Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Pauli, Mélanie, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux];
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1004921185, Registre du commerce Berne, (36)
Paulux.Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-101.067.160, société anonyme (No. FOSC 22 du 01.02.2013, p.0, Publ. 7043836).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Blaser-Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Pauli, Mélanie, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux];
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 7043836, Registre du commerce Berne, (36)
Paulux.Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.009.771-5, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2008, p. 5, Publ. 4740244).
Modification des statuts:
15.12.2012.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition et l'administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles et financières sises en Suisse ou à l'étranger, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de titres et de biens immatériels et le placement de capitaux. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières ou industrielles. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Nouveaux faits qualifiés:
[Les dispositions statutaires sur les apports en nature et les reprises de biens lors de la fondation du 22.03.1999 sont abrogées] [biffé: Apports en nature/Reprise de biens: La société reprend de Thierry Pauli, à Evilard, 221 actions nominatives de CHF 500.-- de la société anonyme 'Vinum SA', à Biel BE, pour le prix de CHF 110'500.-- ainsi que 55 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'VOC Vins d'origine contôlée', à Biel BE, pour le prix de CHF 55'000.--, selon contrat d'apport du 22.03.1999, soit pour un prix total de CHF 165'500.--, en contrepartie duquel 98 actions nominatives de CHF 1'000.-- sont délivrées, le solde par CHF 67'500.-- étant crédité à l'apportant dans les livres de la société.].[biffé: Reprise de biens: La société a repris lors de la fondation 179 actions nominatives de CHF 500.-- de la société anonyme 'Vinum SA', à Biel BE, pour le prix de CHF 1'346'975.-- ainsi que 45 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'VOC Vins d'origine contrôlée', à Biel BE, pour le prix de CHF 828'000.--, selon contrat de vente du 31.03.1999.].Selon déclaration du 15.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dr. Röthlisberger AG, à Berne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président, avec signature individuelle [précédemment: de Wahlern, administrateur avec signature individuelle];
Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux;
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle [précédemment: Pauli-Parret, Christine, de Wahlern].