Renseignements sur Christof Patzen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christof Patzen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006076772, Registre du commerce Lucerne, (100)
Montelec AG, in Reiden, CHE-108.184.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229993).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, Montage und Inbetriebsetzung von Energiesystemen. Die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Zur Errichtung von Zweigniederlassungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Heinz, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patzen, Christof, von Scharans, in Untervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hadorn, Roger, von Forst-Längenbühl, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Simon, von Schiers, in Scharans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
König, Marc, von Bottenwil, in Kirchleerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2095539, Registre du commerce Argovie, (400)
Montelec AG, in Uerkheim, CHE-108.184.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 2, Publ. 3624634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland (CHE-106.260.451), in Schöftland, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Roger, von Forst-Längenbühl, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bernhard, Hans, von Winterthur, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Patzen, Christof, von Scharans, in Untervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scharans];
w quadrat treuhand ag (CHE-219.923.296), in Schöftland, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Montelec AG, in Uerkheim, Hinterwilerstrasse 270, 4813 Uerkheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.1.1995.
Zweck:
Montage und Inbetriebsetzung von Energiesystemen und Anlagen;
die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bernhard, Hans, von Winterthur, in Flurlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
König, Heinz, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Patzen, Christof, von Scharans, in Scharans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Stefan, von Reigoldswil, in Küttigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thv Revisions-AG, in Aarau, Revisionsstelle.