Renseignements sur Vincenzo Parasole
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincenzo Parasole
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1040945, Registre du commerce Grisons, (350)
Parasole Vincenzo, in Davos, CH-350.2.000.810-5, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 9, Publ. 5757062).
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Restaurant Wiese, Obermüleweg 3, 7302 Landquart.
Zweck neu:
Führen von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Restaurants Wiese in Landquart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos Platz (Davos)].
Numéro de publication: 5757062, Registre du commerce Grisons, (350)
Parasole Vincenzo, in Davos, CH-350.2.000.810-5, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2004, S. 11, Publ. 2305330).
Domizil neu:
Promenade 106, 7270 Davos Platz.
Zweck neu:
Führung von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Cafés/Restaurants an der Promenade 106 in 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parasole, Beatrice, von Zizers, in Davos, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Davos Platz (Davos), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos].
Registre du commerce Grisons, (350)
Balzarini und Parasole, in Davos, Führung von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Restaurants Grill-Pizzeria da Elio in Davos, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.101 vom 28.05.1996, S.3079).
Firma neu:
Parasole Vincenzo.
Rechtsform neu:
Einzelfirma. Die Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Balzarini, Marcello, dessen Unterschrift erloschen ist, aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Parasole, Vincenzo, führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann unter der Firma Parasole Vincenzo, in Davos, fort. [bisher: Beginn der Kollektivgesellschaft: 20.03.1996].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzarini, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Balzarini-Auer, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Davos, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Parasole, Beatrice, von Zizers, in Davos, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].