Renseignements sur Silvia Maria Paradowski Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Silvia Maria Paradowski Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3690591, Registre du commerce Zurich, (20)
PBMP Treuhand AG, in Zürich, CHE-108.448.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann Flachsmann, Hans Jörg, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paradowski Müller, Silvia, von Birmenstorf AG, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dr. Matthias, von Birmenstorf AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2621633, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 702 vom 06.01.2016Netvertising AG, in Zürich, CHE-104.541.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paradowski Müller, Silvia, von Birmenstorf AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Benken SG].
Numéro de publication: 2608712, Registre du commerce Zurich, (20)
Paradowski Treuhand AG, in Zürich, CH-020.3.021.119-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2000, S. 8475).
Statutenänderung:
15.12.2004.
Firma neu:
P+B Treuhand AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paradowski Müller, Silvia, von Birmenstorf AG, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Paradowski, Silvia, von Benken SG, mit Einzelunterschrift];
Bachmann Flachsmann, Hans Jörg, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].