Renseignements sur Yong Gang Pan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yong Gang Pan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005744752, Registre du commerce Berne, (36)
Fly Tickets GmbH, in Köniz, CHE-244.759.858, c/o Yong Gang Pan, Gurtenbrauerei 66, 3084 Wabern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Touristikunternehmens, insbesondere den Verkauf von Flugtickets und das Erbringen von weiteren Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Veranstaltungen sowie den damit zusammenhängenden Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pan, Yong Gang, chinesischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005283553, Registre du commerce Berne, (36)
Intescom GmbH, in Köniz, CHE-104.748.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pan, Yonggang, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Wei Qing, von Köniz, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Numéro de publication: 2931032, Registre du commerce Berne, (36)
Intescom GmbH, in Köniz, CH-035.4.018.055-8, Betrieb eines Büros für Vermittlung, Vertretung und Beratung von Dienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 2, Publ. 447066).
Statutenänderung:
16.06.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Michel, von Freiburg, in Freiburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gong, Daming, von China, in Freiburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Liu, Sheng Kun, von China, in Genf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pan, Yonggang, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Zhang, Wei Qing, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: von China, in Liebefeld, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].