Renseignements sur Dávid Padányi-Gulyás
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dávid Padányi-Gulyás
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005864708, Registre du commerce Argovie, (400)
TITECH Time-Independent Technology GmbH, in Spreitenbach, CHE-276.360.644, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536851). Der Verbleib der 2 Stammanteile zu CHF 200.00 des am 22.08.2023 verstorbenen Dávid Padányi-Gulyás ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Padányi-Gulyás, Dávid, von Wettingen, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1005596898, Registre du commerce Argovie, (400)
DPG Systems-Engineering GmbH, in Spreitenbach, CHE-109.546.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, S.0, Publ. 1973613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Padányi-Gulyás, David, von Wettingen, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Szücs, Gergely, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005536851, Registre du commerce Argovie, (400)
TITECH Time-Independent Technology GmbH, in Spreitenbach, CHE-276.360.644, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459735).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Padányi-Gulyás, Dávid, von Wettingen, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Pénzes, Anikó, ungarische Staatsangehörige, in Györ (HU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Láday, Bence, ungarischer Staatsangehöriger, in Györ (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Láday, Lóránt Tamás, rumänischer Staatsangehöriger, in Györ (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00.