Renseignements sur Kemal Ozan
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kemal Ozan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004642830, Registre du commerce Zoug, (170)
Habitat Oil and Energy AG, in Zug, CHE-115.163.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ozan, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Yüce, Yücel, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4198641, Registre du commerce Zoug, (170)
Cesil Consulting AG, bisher in Saas-Fee, CHE-115.163.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508249).
Statutenänderung:
06.10.2017.
Firma neu:
Habitat Oil and Energy AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 24, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel mit Ölen und Ölprodukten sowie deren Derivaten, Gas, Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Rohstoffen zur Energieerzeugung, Anlagen zur Gewinnung von Energie, auch zum Zweck der Einspeisung in öffentliche Stromnetze, Errichtung von Produktionsanlagen und Verkaufsstationen, eigene Beteiligungen an in- und ausländischen Kapital- und Personengesellschaften und die Verwaltung von beweglichen und unbeweglichem Vermögen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ozan, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberursel (DE)].
Numéro de publication: 3508249, Registre du commerce Valais, (600)
Rumpf Consulting AG, in Saas-Fee, CHE-115.163.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2956689).
Statutenänderung:
19.04.2017.
Firma neu:
Cesil Consulting AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Supersaxo, Oscar Antonius, von Saas Fee, in Saas Fee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Christian Wilhelm Adam Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Saas Fee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stuttgart (DE), Präsident mit Einzelunterschrift];
Ozan, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.