Renseignements sur Thomas Overes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Thomas Overes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005765949, Registre du commerce Berne, (36)
IGNITE-concepts GmbH, bisher in Biberist, CHE-273.376.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461555).
Statutenänderung:
16.05.2023.
Sitz neu:
Attiswil.
Domizil neu:
Felsenweg 13, 4536 Attiswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overes, Thomas, niederländischer Staatsangehöriger, in Attiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Langendorf].
Numéro de publication: HR02-1004456631, Registre du commerce Soleure, (241)
41Hemiverse AG, in Bettlach, CHE-388.736.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overes, Thomas, niederländischer Staatsangehöriger, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christian, von Aarwangen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3149553, Registre du commerce Soleure, (241)
41Hemiverse AG(41Hemiverse Ltd), in Bettlach, CHE-388.736.751, Föhrenweg 7, 2544 Bettlach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2016.
Zweck:
Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Verwertung, Erwerb und Vertrieb von medizinisch-technischen Produkten und Technologien insbesondere im Bereich der Schulter. Kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
66'665 Namenaktien zu CHF 1.00, 333'349 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 1 Namenaktie zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktie) (Vorzugsaktie).
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, die Patente PCT/CH2014/000149 'Shoulder prosthesis assembly', PCT/CH2014/000114 'Joint Implant' und PCT/CH2015/000058 'Artificial Joint Im-plant' sowie Daten, Informationen, Prototypen, Produktions- und Testvorrichtungen zum Preis von höchstens CHF 319'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte:
Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationsanteil gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Frigg, Robert, von Cazis, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohrer, Eric, von Hütten, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Alfred, von Dallenwil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Overes, Thomas, niederländischer Staatsangehöriger, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-327.753.565), in Grenchen, Revisionsstelle.